ymddiriedolwyr THE PILGRIM TRUST
Rhif yr elusen: 206602
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR MARK JONES | Cadeirydd |
|
||||||||
Dr ANNA KEAY | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|||||||
Alice Flora La Trobe Weston | Ymddiriedolwr | 02 March 2021 |
|
|||||||
CULLAGH WARNOCK | Ymddiriedolwr | 02 March 2021 |
|
|||||||
Matthew William Ridley | Ymddiriedolwr | 02 March 2021 |
|
|
||||||
Asif Afridi | Ymddiriedolwr | 02 March 2021 |
|
|
||||||
Dr Alexander John Sturgis | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|||||||
Marie Staunton CBE | Ymddiriedolwr | 28 May 2019 |
|
|
||||||
Joan Winterkorn | Ymddiriedolwr | 12 February 2019 |
|
|
||||||
ATULKUMAR BHOGILAL PATEL MBE | Ymddiriedolwr | 12 February 2019 |
|
|||||||
CAROLINE BUTLER | Ymddiriedolwr | 16 February 2016 |
|
|||||||
DAVID BARRIE | Ymddiriedolwr | 16 February 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.