Hanes ariannol ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS MID NORFOLK & NORTH SUFFOLK BRANCH
Rhif yr elusen: 206629
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £774.42k | £949.30k | £968.98k | £1.11m | £1.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.24m | £1.32m | £1.18m | £1.31m | £1.47m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £210.28k | £152.12k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £168.50k | £546.58k | £493.43k | £373.35k | £437.94k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £554.07k | £345.18k | £435.96k | £700.14k | £785.72k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £38.26k | £50.36k | £36.19k | £37.86k | £43.02k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.95k | £7.18k | £3.41k | £989 | £6.31k | |
|
Incwm - Arall | £1.66k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £88.12k | £197.23k | £225.44k | £205.00k | £247.23k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £611.94k | £747.99k | £641.98k | £647.68k | £736.29k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £559.79k | £564.73k | £541.78k | £666.20k | £729.20k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £203.09k | £247.10k | £215.00k | £123.67k | £289.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £65.00k | £5.23k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.