ymddiriedolwyr ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS MID NORFOLK & NORTH SUFFOLK BRANCH
Rhif yr elusen: 206629
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Read | Cadeirydd | 21 June 2018 |
|
|||||
Jess Moses | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|
||||
Mark Heaton | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
Joanna Church | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|||||
Amanda Jane Jackson-Nichols | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||
Andrea Shepheard | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|||||
Glen Reynolds | Ymddiriedolwr | 21 June 2018 |
|
|||||
WENDY DOWDING | Ymddiriedolwr | 21 September 2011 |
|
|||||
William John Pinnington | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.