Hanes ariannol THE GIRLS' BRIGADE ENGLAND AND WALES
Rhif yr elusen: 206655
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £770.80k | £851.01k | £585.81k | £406.22k | £541.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £824.48k | £744.11k | £542.50k | £437.93k | £539.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £35.00k | £180.36k | £100.00k | £19.36k | £17.55k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £146.97k | £304.49k | £169.56k | N/A | £209.57k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £144.09k | £115.84k | £33.75k | N/A | £80.25k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £472.38k | £424.24k | £341.72k | N/A | £246.86k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.16k | £5.53k | £4.97k | N/A | £4.51k | |
|
Incwm - Arall | £1.20k | £900 | £35.81k | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £3.14k | £1.27k | £10.00k | N/A | £136.19k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £679.60k | £631.62k | £489.50k | N/A | £446.47k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £144.88k | £112.49k | £53.01k | N/A | £93.09k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.89k | £20.22k | £17.75k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.