WORLD HORSE WELFARE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Charity exists to promote horse welfare. In UK through rehabilitation centres where horses can be returned to health ; Field Officers investigate welfare concerns and give advice. Overseas by working with communities and local bodies to provide equine and other skills to help working horses. Internationally by campaigning for improved welfare and an end to long distance transport for slaughter
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£16,471,000
Roddion a chymynroddion | £15.62m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £591.00k | |
Buddsoddiadau | £154.00k | |
Arall | £107.00k |
Cyfanswm gwariant:
£10,709,000
Codi arian | £2.72m | |
Weithgareddau elusennol | £7.99m | |
Arall | £0 |
£174,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £42,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £2.72m | |
Gwariant elusennol | £7.99m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £5.76m |
Codi arian a Arall Gwariant | £2.72m | |
Gwariant elusennol | £7.99m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £5.94m |
Pobl

125 Gweithwyr
15 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 2 |
£80k i £90k | 3 |
£100k i £110k | 1 |
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cambodia
- Chile
- Ciwba
- Costa Rica
- De Affrica
- Guatemala
- Haiti
- Hondwras
- Ireland
- Lesotho
- Mecsico
- Nepal
- Nicaragwa
- Panama
- Senegal
- Yr Alban
Llywodraethu
- 22 Gorffennaf 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 327829 THE JUNE STEVENS FOUNDATION
- 14 Mai 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 271022 THE GUTHRIE ESSAME CHARITABLE TRUST
- 19 Tachwedd 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 297576 THE SUSSEX HORSE RESCUE TRUST
- 19 Tachwedd 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 297576 THE SUSSEX HORSE RESCUE TRUST
- 25 Mai 1979: Cofrestrwyd
- INTERNATIONAL LEAGUE FOR THE PROTECTION OF HORSES (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samantha Tolhurst | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Lars Breisner | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Rebecca Sheena Claire Emerson-Keeler | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Dr Polly Clare Compston | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Dr Meredith Smith | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|||||
SAIMA HABIB | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|||||
Jane Allen | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Edward Hugh Thomas | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Mark Davies CVO DL | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||
Melissa Gray-Cheape | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Dr Christopher Wynne Tufnell MRCVS | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
SAM BULLARD | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|||||
John Jarvis KC | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Christopher Keith Price CBE | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Caroline Nokes MP | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.31m | £7.36m | £8.51m | £8.25m | £16.47m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.63m | £8.05m | £8.01m | £9.49m | £10.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £23.17k | £128.00k | £154.00k | £42.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.31m | £6.56m | £7.71m | £7.42m | £15.62m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £670.00k | £373.00k | £434.00k | £580.00k | £591.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £242.00k | £114.00k | £137.00k | £138.00k | £154.00k | |
|
Incwm - Arall | £93.00k | £306.00k | £232.00k | £117.00k | £107.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.77m | £4.64m | £5.72m | £4.59m | £13.19m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.09m | £6.77m | £6.82m | £7.60m | £7.99m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.54m | £1.27m | £1.19m | £1.89m | £2.72m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £231.00k | £170.00k | £183.00k | £165.00k | £129.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £77.00k | £68.00k | £94.00k | £89.13k | £64.80k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £13.90m | £13.57m | £13.30m | £13.41m | £14.93m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £10.85m | £11.06m | £12.23m | £10.75m | £9.92m | |
|
Cyfanswm asedau | £7.65m | £8.28m | £9.03m | £7.78m | £13.07m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £478.00k | £1.47m | £1.45m | £778.00k | £835.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED 3 DECEMBER 1993 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEEDS DATED 27 APRIL 1999, 5 MARCH 2008 AND 16 JULY 2008 AS AMENDED BY DEED DATED 07 DEC 2021
Gwrthrychau elusennol
THE PROTECTION AND REHABILITATION OF EQUINES IN THE UNITED KINGDOM AND OVERSEAS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WORLD HORSE WELFARE
ANNE COLVIN HOUSE
SNETTERTON
NORWICH
NR16 2LR
- Ffôn:
- 01953497218
- E-bost:
- info@worldhorsewelfare.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window