THE SOCIETY OF SCHOOLMASTERS AND SCHOOLMISTRESSES
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Relief of poverty
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2016
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 06 Hydref 2018: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1168445 THE TEACHING STAFF TRUST
- 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
- 06 Hydref 2018: Tynnwyd (WEDI UNO)
- SOSS (Enw gwaith)
- THE SOCIETY OF SCHOOLMASTERS (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.70k | £9.01k | £8.03k | £7.45k | £7.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.73k | £6.31k | £4.90k | £7.47k | £4.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2016 | 16 Hydref 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | 18 Hydref 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | 26 Mai 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES 1821 AS REVISED 1972 AND 2ND MARCH 1978 AND SCHEME OF 10TH DECEMBER 1986
Gwrthrychau elusennol
ASSISTANCE TO NECESSITOUS MASTERS OF ALL SECONDARY, PRIMARY, PREPARATORY SCHOOLS, THEIR WIDOWS AND ORPHANS. (FOR FURTHER DETAILS SEE GOVERNING INSTURMENT).
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window