Hanes ariannol HOLBORN ESTATE CHARITY (KNOWN AS ST CLEMENT DANES HOLBORN ESTATE CHARITY)

Rhif yr elusen: 206754
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (12 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1.23m £990.87k £962.47k £1.08m £1.21m
Cyfanswm gwariant £1.18m £1.37m £1.38m £1.47m £1.63m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £1.00k £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £547.61k £533.96k £500.22k £536.11k £602.91k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £678.72k £456.91k £461.25k £544.93k £602.34k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.07m £1.27m £1.27m £1.37m £1.53m
Gwariant - Ar godi arian £102.18k £97.19k £115.35k £104.46k £101.97k
Gwariant - Llywodraethu £22.67k £25.97k £22.78k £18.06k £27.25k
Gwariant - Sefydliad grantiau £289.80k £289.80k £234.80k £260.00k £68.19k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £102.18k £97.19k £115.35k £104.46k £101.97k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0