ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS ESSEX MID & NORTH BRANCH

Rhif yr elusen: 206799
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Objectives are to promote the work and objectives of the Society. To promote kindness and to prevent or suppress cruelty to animals by all lawful means.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anifeiliaid
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Essex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Mawrth 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 207972 ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANI...
  • 14 Mai 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 210634 ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANI...
  • 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals Mid & North Essex Branch (Enw gwaith)
  • Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals North West Essex Branch (Enw gwaith)
  • RSPCA ESSEX NORTH EAST BRANCH (Enw gwaith)
  • RSPCA NORTH ESSEX BRANCH (Enw gwaith)
  • The Incorporated Trustees of the Charity of the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals Essex Mid & North Branch (Enw gwaith)
  • ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS ESSEX NORTH EAST BRANCH (Enw blaenorol)
  • ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS NORTH ESSEX BRANCH (Enw blaenorol)
  • RSPCA ESSEX NORTH EAST BRANCH (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Ruth Elizabeth Jubb Cadeirydd 16 September 2020
STISTED VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS ESSEX MID & NORTH BRANCH CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Rachel Louise Skillen Ymddiriedolwr 12 August 2024
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS ESSEX MID & NORTH BRANCH CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Stephen Robert Cook Ymddiriedolwr 30 May 2024
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS ESSEX MID & NORTH BRANCH CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Brigitte Swanton Ymddiriedolwr 04 January 2022
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS ESSEX MID & NORTH BRANCH CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Dr Susan Margaret North Ymddiriedolwr 13 October 2021
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS ESSEX MID & NORTH BRANCH CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Fiona Lawes Ymddiriedolwr 01 March 2018
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS ESSEX MID & NORTH BRANCH CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £411.95k £519.45k £899.29k £816.23k £1.20m
Cyfanswm gwariant £411.65k £527.39k £867.17k £840.78k £881.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £65.19k £94.65k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £219.96k £110.25k £168.85k £466.40k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £167.01k £272.28k £449.34k £468.83k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £126.95k £204.14k £192.87k £246.06k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £5.54k £5.42k £5.17k £14.37k
Incwm - Arall N/A £0 £307.20k £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A £179.51k £6.00k £68.48k £344.65k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £341.88k £478.16k £425.87k £502.11k
Gwariant - Ar godi arian N/A £185.51k £389.02k £414.91k £379.67k
Gwariant - Llywodraethu N/A £4.33k £17.72k £16.57k £26.13k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd N/A £260.76k £196.68k £198.23k £360.36k
Buddsoddiadau tymor hir N/A £129.77k £149.86k £141.95k £141.94k
Cyfanswm asedau N/A £402.10k £449.71k £482.32k £566.58k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd N/A £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau N/A £44.74k £62.23k £120.95k £53.46k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 26 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 26 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 19 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 19 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 04 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 04 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 20 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 20 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 17 Mawrth 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 17 Mawrth 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
116 HARWICH ROAD
COLCHESTER
ESSEX
CO4 3BZ
Ffôn:
0300 323 0403