Dogfen lywodraethu SMEED'S CHARITY
Rhif yr elusen: 206812
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
WILL OF 27 MAY 1876 AND CODICILS OF 17 APRIL 1877, 5 NOVEMBER 1877, 12 APRIL 1878, 10 DECEMBER 1880
Gwrthrychau elusennol
BREAD FOR POOR AT CHRISTMAS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
ECCLESIASTICAL PARISH OF TUNSTALL.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.