Elusennau cysylltiedig SMEED'S CHARITY
Rhif yr elusen: 206812
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
WILL OF 27 MAY 1876 AND CODICILS OF 17 APRIL 1877, 5 NOVEMBER 1877, 12 APRIL 1878, 10 DECEMBER 1880
Gwrthrychau elusennol
BREAD AND COAL FOR THE POOR OF THE PARISH AT CHRISTMAS.
Maes buddion
ECCLESIASTICAL PARISH OF TUNSTALL
Hanes cofrestru
- 22 Medi 1962 : Cofrestrwyd
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.