SIR JAMES MARTIN LODGE BENEVOLENT FUND

Rhif yr elusen: 206838
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Make grants to distressed individuals and charitable organisations

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2014

Cyfanswm incwm: £838
Cyfanswm gwariant: £4,850

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Mehefin 1962: Cofrestrwyd
  • 27 Hydref 2014: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2010 30/09/2011 30/09/2012 30/09/2013 30/09/2014
Cyfanswm Incwm Gros £1.85k £1.54k £1.65k £1.26k £838
Cyfanswm gwariant £1.58k £2.21k £931 £1.27k £4.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2014 11 Hydref 2014 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2014 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2013 20 Rhagfyr 2013 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2013 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2012 17 Ionawr 2013 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2012 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2011 29 Tachwedd 2011 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2011 Not Required