Hanes ariannol SOCIETY OF CHEMICAL INDUSTRY
Rhif yr elusen: 206883
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.18m | £3.56m | £2.87m | £2.59m | £2.92m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.12m | £3.70m | £3.12m | £2.96m | £3.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £78.32k | £22.29k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £62.00k | £3.00k | £324 | £324 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £728.00k | £692.00k | £407.90k | £284.40k | £540.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.17m | £2.69m | £2.18m | £2.01m | £2.13m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £216.00k | £171.00k | £190.85k | £225.04k | £235.00k | |
|
Incwm - Arall | £3.00k | £4.00k | £11.09k | £52.10k | £16.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £60.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.93m | £3.44m | £3.03m | £2.87m | £3.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £194.00k | £262.00k | £87.47k | £93.36k | £161.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £33.00k | £39.00k | £40.09k | £31.02k | £26.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £76.86k | £109.14k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £30.00k | £33.00k | £32.09k | £32.09k | £161.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.