ymddiriedolwyr SOCIETY OF CHEMICAL INDUSTRY
Rhif yr elusen: 206883
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Compton | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Dr ELIZABETH ROWSELL | Ymddiriedolwr | 02 July 2023 |
|
|
||||
Dr Jeremy Parker | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Chloe Williams | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|||||
Dr Geoff Mackey | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Dr Jacqueline Sheridan | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Professor Andrew Waterhouse | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Dr Sharali Malik | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Harry Swan | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Dr SARAH SKERRATT | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Dr NICK CHALLONER | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Dr CHARLOTTE CROWHURST | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Dr KEVIN MATTHEWS | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
PROFESSOR RAYMOND JONES | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Dr BEN ALSTON | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Dr JONATHAN HAGUE | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Dr DAVE ALLEN | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Dr TIFFANY WOOD | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|
||||
Dr GEOFFREY FOWLER | Ymddiriedolwr | 03 July 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.