EAST SUFFOLK ASSOCIATION FOR THE BLIND

Rhif yr elusen: 206886
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Association is a local charity promoting the welfare of blind and partially sighted people in East Suffolk. ESAB's primary goal is to help visually impaired people maintain their quality of life and independence in their own homes, through the support of Community Workers who visit them in their homes. In addition, there are seven District Social Groups who meet monthly acroos the region.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2018

Cyfanswm incwm: £81,067
Cyfanswm gwariant: £108,120

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd. Mae'n gweithio gyda chodwr arian proffesiynol gyda chytundeb yn ei le. Nid yw'n gweithio gyda chyfranogwr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Anabledd
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Suffolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Tachwedd 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1173918 EAST SUFFOLK ASSOCIATION FOR THE BLIND
  • 22 Medi 1986: Cofrestrwyd
  • 06 Tachwedd 2019: Tynnwyd (WEDI UNO)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • EAST SUFFOLK BLIND (Enw gwaith)
  • EAST SUFFOLK COUNTY ASSOCIATION FOR THE BLIND (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018
Cyfanswm Incwm Gros £101.29k £103.28k £168.09k £92.77k £81.07k
Cyfanswm gwariant £129.26k £114.09k £109.25k £103.55k £108.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 £0

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2019 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2019 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2018 30 Awst 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2018 30 Awst 2018 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2017 13 Medi 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2017 13 Medi 2017 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2016 06 Gorffennaf 2016 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2016 06 Gorffennaf 2016 Ar amser