Ymddiriedolwyr ROYAL HISTORICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 206888

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Lucy Noakes | Cadeirydd | 01 January 2024 |
|
|||||
Professor Karen Louise Harvey | Ymddiriedolwr | 23 November 2024 |
|
|
||||
Dr Catherine Clare Feely | Ymddiriedolwr | 23 November 2024 |
|
|
||||
Dr Jesus Sanjurjo-Ramos | Ymddiriedolwr | 23 November 2024 |
|
|
||||
Professor Matthias Neumann | Ymddiriedolwr | 22 November 2024 |
|
|||||
Professor Mark James Knights | Ymddiriedolwr | 24 November 2023 |
|
|
||||
Professor Iftikhar Haider Malik | Ymddiriedolwr | 24 November 2023 |
|
|
||||
Professor Clare Victoria Joanne Griffiths | Ymddiriedolwr | 24 November 2023 |
|
|
||||
Dr Adam Budd | Ymddiriedolwr | 24 November 2023 |
|
|
||||
Dr Katharine Marie Bradley | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||
Professor Olwen Ruth Purdue | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||
Dr Helen Julia Paul | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|||||
Dr Emilie Murphy | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Professor Caitriona Beaumont | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Dr Rebekah Lee | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Dr Melissa Calaresu | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Professor Barbara Bombi | Ymddiriedolwr | 08 December 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.