ymddiriedolwyr STOKE POGES HASTINGS COMMUNITY FUND
Rhif yr elusen: 206915
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (133 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCTOR SUSAN MARGARET LYNCH | Cadeirydd | 06 December 2011 |
|
|
||||
Catherine Jane Smith | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|||||
Andrew Martyn Parry | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|||||
Saera Meryl Carter | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
NATASHA BRADY | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
||||
PAMELA LAWRENCE REP MEMBER | Ymddiriedolwr | 14 March 2016 |
|
|||||
Mary Christina Crocker | Ymddiriedolwr | 14 March 2016 |
|
|||||
Katherine Joanna Relf | Ymddiriedolwr | 22 January 2014 |
|
|
||||
Anne Juliet Milne | Ymddiriedolwr | 22 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.