Hanes ariannol THE CHARLES SYKES TRUST ALSO KNOWN AS THE CHARLES AND ELSIE SYKES TRUST
Rhif yr elusen: 206926
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £533.09k | £640.98k | £509.39k | £563.97k | £575.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £433.94k | £453.72k | £542.68k | £473.82k | £780.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £533.09k | £640.98k | £509.39k | £563.97k | £575.26k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £421.91k | £427.92k | £514.24k | £426.48k | £701.13k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.03k | £25.80k | £28.44k | £47.34k | £79.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £52.29k | £51.89k | £54.52k | £56.33k | £65.13k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £369.62k | £376.02k | £459.72k | £370.15k | £636.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £12.03k | £25.80k | £28.44k | £47.34k | £79.41k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.