ymddiriedolwyr THE CHARLES SYKES TRUST ALSO KNOWN AS THE CHARLES AND ELSIE SYKES TRUST
Rhif yr elusen: 206926
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN WARD | Cadeirydd | 03 March 2014 |
|
|
||||
Dr DAVID JULIAN LEINHARDT | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|||||
DAVID STANLEY MEAD | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|||||
SEAN RUSHTON | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|||||
Elaine Morrison | Ymddiriedolwr | 03 December 2018 |
|
|||||
SARA L BUCHAN | Ymddiriedolwr | 14 September 2015 |
|
|
||||
R BARRY KAY | Ymddiriedolwr | 03 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.