Hanes ariannol QUEEN ANN HOSPITAL CHARITY ALMSHOUSES

Rhif yr elusen: 206931
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
Cyfanswm Incwm Gros £17.08k £20.65k £17.86k £17.69k £17.79k
Cyfanswm gwariant £9.26k £26.59k £10.48k £21.77k £11.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A