ymddiriedolwyr THE VALLADOLID TRUST FUND
Rhif yr elusen: 206957
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Right Reverend John Sherrington | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
The Most Reverend John Wilson | Ymddiriedolwr | 21 January 2021 | ||||||
Rev Michael Kujacz | Ymddiriedolwr | 21 January 2021 |
|
|
||||
Charles Bernard Neal | Ymddiriedolwr | 21 January 2020 |
|
|
||||
Most Reverend Mark O'Toole | Ymddiriedolwr | 30 May 2018 |
|
|||||
Father Gary Brassington | Ymddiriedolwr | 06 June 2015 |
|
|||||
Rev NICHOLAS JOHN ROTHON MA | Ymddiriedolwr |
|
||||||
STEVE MCCOY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.