SAMUEL WILSON'S LOAN CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
BENEFIT YOUNG PERSONS RECENTLY SET UP IN BUSINESS BY GRANTING LOANS AT A LOW RATE OF INTEREST.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Caint
- Dwyrain Sussex
- Essex
- Gorllewin Sussex
- Surrey
- Swydd Buckingham
- Swydd Hertford
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 24 Mai 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1171764 THOMAS ARNEWAY'S LOAN CHARITY
- 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
- SAMUEL WILSON'S LOAN TRUST (Enw gwaith)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
caroline AL-BEYERTY | Ymddiriedolwr | 03 June 2021 |
|
|
||||
ALDERMAN PREM GOYAL | Ymddiriedolwr | 28 October 2018 |
|
|
||||
ALDERMAN ROBERT CHARLES HUGHES-PENNEY | Ymddiriedolwr | 16 September 2018 |
|
|
||||
ALDERMAN ALISON GOWMAN | Ymddiriedolwr | 08 August 2017 |
|
|
||||
Alastair King | Ymddiriedolwr | 17 February 2017 |
|
|||||
VINCENT KEAVENY | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £84.48k | £104.55k | £135.31k | £145.02k | £90.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.44k | £31.61k | £4.08k | £200.75k | £151.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 11 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 10TH MARCH 1986 AS AMENDED BY SCHEMES DATED 7 FEBRUARY 1998 AND 4 MARCH 2011 AND AN ORDER DATED 30 NOVEMBER 2005. as amended on 13 Jan 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CHARITY IS THE RELIEF OF YOUNG PEOPLE IN NEED BY REASON OF ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE FOR THE PUBLIC BENEFIT BY; A) THE PROVISION OF LOANS TO INDIVIDUALS, PARTNERSHIPS AND COMPANIES PREPARING FOR OR ENGAGED IN ANY TRADE, MANUFACTURE, BUSINESS OR PROFESSION IN THE AREA COMPRISING GREATER LONDON AND THE COUNTIES OF BUCKINGHAMSHIRE, ESSEX, HERTFORDSHIRE, KENT, SURREY, EAST SUSSEX AND WEST SUSSEX; B) INVESTING IN SHARES OF COMPANIES PREPARING FOR OR ENGAGED IN ANY TRADE, MANUFACTURE, BUSINESS OR PROFESSION IN THE AREA COMPRISING GREATER LONDON AND THE COUNTIES OF BUCKINGHAMSHIRE, ESSEX, HERTFORDSHIRE, KENT, SURREY, EAST SUSSEX AND WEST SUSSEX.
Maes buddion
SEE OBJECTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CHAMBER OF LONDON
PO BOX 270
GUILDHALL
LONDON
EC2P 2EJ
- Ffôn:
- 02073321350
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window