ymddiriedolwyr FEOFFEE ESTATE CHARITY
Rhif yr elusen: 207176
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel Guy Crowther STACEY | Cadeirydd |
|
||||||
Tricia Ashton | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||
Adam Burnham Fr | Ymddiriedolwr | 03 September 2020 |
|
|
||||
Julie Shram | Ymddiriedolwr | 06 March 2017 |
|
|
||||
Jan Taylor | Ymddiriedolwr | 06 March 2017 |
|
|
||||
Sarah Proctor | Ymddiriedolwr | 03 March 2014 |
|
|
||||
JANET SHIPTON | Ymddiriedolwr | 20 November 2012 |
|
|
||||
Richard Carter | Ymddiriedolwr | 07 December 2009 |
|
|
||||
GLYN ABRAHAM HOLLINSHEAD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NEIL CHILTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
REX MAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.