Hanes ariannol ELIZABETH JANE JONES
Rhif yr elusen: 207186
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £538.38k | £621.85k | £586.93k | £594.09k | £609.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £462.89k | £464.88k | £439.80k | £537.32k | £578.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £48.55k | £13.40k | £7.00k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £526.25k | £558.70k | £561.00k | £570.27k | £595.09k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.96k | £12.31k | £12.31k | £11.61k | £12.31k | |
|
Incwm - Arall | £173 | £2.30k | £220 | £5.21k | £1.75k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £453.35k | £455.22k | £429.93k | £526.68k | £567.30k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.54k | £9.65k | £9.87k | £10.64k | £10.99k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £84.04k | £90.05k | £92.43k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £9.87k | £0 | £10.99k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.