MARGARET DELABERE'S ALMSHOUSE CHARITIES

Rhif yr elusen: 207202
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 190 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Management of Almshouses and associated endowment

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022

Cyfanswm incwm: £14,596
Cyfanswm gwariant: £43,440

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerwrangon

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Mehefin 1962: Cofrestrwyd
  • 05 Mehefin 1995: Tynnwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
STEPHEN WILLIAMS Cadeirydd
Dim ar gofnod
Edward Roe Ymddiriedolwr 20 February 2019
Dim ar gofnod
Adriana Rogers Ymddiriedolwr 20 February 2019
Dim ar gofnod
CHRISTOPHER ROWBERRY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
PHYLLIS PARDOE Ymddiriedolwr
INSTITUTE (CHADDESLEY)
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 190 diwrnod
THE CHADDESLEY CORBETT EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
Cyfanswm Incwm Gros £20.12k £20.15k £20.83k £19.64k £14.60k
Cyfanswm gwariant £9.28k £10.73k £6.89k £8.04k £43.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 190 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 190 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 12 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 16 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 25 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 12 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
DETERMINATION ORDER DATED 2ND APRIL 1908. U.V. 37 P. 9.
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF FIVE WIDOWS OF THE ALMSHOUSES.
Maes buddion
ANCIENT PARISH OF CHADDESLEY CORBETT
Hanes cofrestru
  • 21 Mehefin 1962 : Cofrestrwyd
  • 05 Mehefin 1995 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Lodge Cottage
The Village
Chaddesley Corbett
Kidderminster
DY10 4SD
Ffôn:
01562777746
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael