ymddiriedolwyr Lord Petre & Puckle Charities
Rhif yr elusen: 207227
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Clark | Cadeirydd | 13 June 2017 |
|
|
||||
DANIEL MARK LAWRENCE | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
REV MICHAEL ALAN HALL | Ymddiriedolwr | 14 May 2014 |
|
|
||||
STEPHEN WALLIS | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|
||||
PHILIP MICHAEL GINN | Ymddiriedolwr | 31 July 2013 |
|
|
||||
MRS KATE DRAGE | Ymddiriedolwr | 26 April 2006 |
|
|
||||
PETER JOHN STRONG | Ymddiriedolwr | 17 May 1991 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.