ymddiriedolwyr LLOYD'S BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 207231
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Kenneth Ohlson | Cadeirydd | 19 April 2016 |
|
|
||||
Marianne Harvey | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Marcella McLean | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Shazia Deenally | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|
||||
James Philip Cooper | Ymddiriedolwr | 09 March 2021 |
|
|
||||
Ajay Gupta | Ymddiriedolwr | 17 August 2020 |
|
|
||||
Andrew Groom | Ymddiriedolwr | 09 April 2019 |
|
|
||||
CHARLES VERNON ASHFORD | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|||||
Sally Jane Coryn | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
||||
Mark Patrick Aylward | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
||||
Roger Sedgwick-Rough | Ymddiriedolwr | 15 November 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.