Hanes ariannol GARDNER'S TRUST FOR THE BLIND

Rhif yr elusen: 207233
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £96.43k £95.89k £111.60k £138.32k £137.76k
Cyfanswm gwariant £103.29k £123.25k £104.64k £102.63k £105.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A