DORKING CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of sheltered housing for residents in the Dorking area. Grants for those in need.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Surrey
Llywodraethu
- 27 Chwefror 1962: Cofrestrwyd
- 13 Tachwedd 1995: Tynnwyd
- DORKING PAROCHIAL CHARITIES (Enw blaenorol)
- Cartrefi Lloegr
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL ROBERT KNOTT | Cadeirydd |
|
|
|||||
Susan Jane Mahony | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Jeffery Richard Gowlland | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
Mary Butcher | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Nick Wright | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Margaret COOKSEY | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
JULIA BROWN | Ymddiriedolwr | 13 July 2015 |
|
|
||||
James Turnbull | Ymddiriedolwr | 13 October 2014 |
|
|
||||
CHRISTINE LAWRENCE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DAVID KINGHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £122.43k | £134.14k | £148.78k | £131.17k | £192.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £135.46k | £73.47k | £97.34k | £146.47k | £159.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE COMMISSIONERS DATED 4 DECEMBER 1992 AS AMENDED BY ORDER DATED 13 DECEMBER 2006 AND TRUSTEE RESOLUTION DATED 16 APRIL 2007
Gwrthrychau elusennol
1) ALMSHOUSES FOR ELDERLY PERSONS OF GOOD CHARACTER WHO ARE IN NEED WHO (EXCEPT IN SPECIAL CASES TO BE APPROVED BY THE COMMISSIONERS) HAVE BEEN RESIDENT IN THE AREA OF THE ANCIENT PARISH OF DORKING FOR NOT LESS THAN THREE YEARS NEXT PRECEDING THE TIME OF THEIR APPOINTMENT, OR WHO FOR A SUBSTANTIAL PART OF THEIR LIFE HAVE LIVED IN THE SAID AREA. 2) FOR RELIEF IN NEED IN RELIEVING EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY PERSONS RESIDENT IN THE AREA OF THE ANCIENT PARISH OF DORKING WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY MAKING GRANTS OF MONEY OR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, SERVICES OR FACILITIES CALCULATED TO REDUCE THE NEED, HARDSHIP AND DISTRESS OF SUCH PERSONS.
Maes buddion
ANCIENT PARISH OF DORKING
Elusennau cysylltiedig
- ALMSHOUSES ON COTMANDENE INCLUDING SUSANNA SMITH'S CHARITY
- CHARLES SPRATTEY
- ELLEN LOUISA TAYLOR
- H L GROUNDSELL
- HENRY SMITH
- JOHN ADEE CURTIS BEQUEST
- JOHN SANDERS'
- JOSEPH SANDERS
- K S CLARK
- LADY ELIZABETH JANE WATHEN'S BEQUEST
- LOIS UNWIN'S BEQUEST
- M A FLOOD
- MARGARET FENWICK
- R E FLOOD
- RENTCHARGE OUT OF POOR FOLK'S CLOSE
- RICHARD LOWNDES' GIFT
- SAMUEL COSEN
- THOMAS STILWELL'S BEQUEST
- THOMAS SUMMERS
- WILLIAM ANSELL
- WILLIAM HOLLIER
- WILLIAM HUTTON
- WILLIAM JAMES BISHOP
- 27 Chwefror 1962 : Cofrestrwyd
- 13 Tachwedd 1995 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
11 Cotmandene
Dorking
RH4 2BL
- Ffôn:
- 01306881942
- E-bost:
- drkcharity@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window