R NATIONAL REALISATIONS (2024)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Relate delivers via a national network a wide range of services to individuals and corporate bodies. Activities include: relationship counselling, sex therapy, family counselling, services for young people, mediation services, counselling in primary care settings, telephone counselling, Reveal online relationship assessment service, national email counselling service, education and learning, etc
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Cyfanswm incwm:
£7,583,000
Roddion a chymynroddion | £759.00k | |
Weithgareddau elusennol | £5.99m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £5.00k | |
Arall | £827.00k |
Cyfanswm gwariant:
£7,295,000
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £6.68m | |
Arall | £614.00k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £338,000 o 1 gontract(au) llywodraeth a £673,000 o 8 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £614.00k | |
Gwariant elusennol | £6.68m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £288.00k |
Pobl

303 Gweithwyr
14 Ymddiriedolwyr
130 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£130k i £140k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Yr Almaen
Llywodraethu
- 20 Rhagfyr 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1105903 RELATE WEST AND MID KENT
- 18 Tachwedd 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1111473 RELATE EAST KENT LTD
- 29 Ionawr 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1096688 RELATE BEDFORDSHIRE AND LUTON
- 29 Ionawr 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1071567 RELATE OXFORDSHIRE
- 15 Chwefror 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1091414 RELATE, BRIGHTON, HOVE, EASTBOURNE, WORTHING AND D...
- 13 Mai 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1100697 RELATE BROMLEY
- 14 Mai 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1103163 RELATE PORTSMOUTH & DISTRICT
- 20 Mai 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1105561 RELATE CYMRU
- 13 Gorffennaf 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1067065 RELATE EXETER & DISTRICT
- 13 Gorffennaf 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1068906 RELATE NORFOLK AND SUFFOLK
- 13 Gorffennaf 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1080334 RELATE NORTH EAST
- 13 Gorffennaf 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1055953 RELATE NORTHUMBERLAND AND TYNESIDE
- 23 Rhagfyr 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1074509 RELATE BERKSHIRE LTD
- 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
- RELATE CENTRAL OFFICE (Enw gwaith)
- RELATE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ffion Griffith | Cadeirydd | 13 June 2023 |
|
|
||||
Jeremy Gershon Tobias-Tarsh | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|||||
Jayne Hall | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|||||
Mohammed Faizal Mead | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Ian David Pleace | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|||||
Mubeen Fazal Bhutta | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||
Debra Clark | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Daniel Peters | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Mauro Mortali | Ymddiriedolwr | 27 April 2020 |
|
|
||||
Anthony Perryman | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
Michele Grant | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|||||
Malcolm Pearson | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|||||
Matthew Robert Chaplin | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|
||||
Patricia Whiteside | Ymddiriedolwr | 02 November 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.15m | £8.16m | £8.42m | £7.28m | £7.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.65m | £9.36m | £8.36m | £7.24m | £7.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.87m | £1.05m | £1.07m | £954.00k | £338.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £771.00k | £38.00k | £673.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.11m | £174.00k | £41.00k | £52.00k | £759.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £619.00k | £616.00k | £206.00k | £647.00k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.43m | £7.37m | £8.18m | £6.58m | £5.99m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.00k | £2.00k | £0 | £0 | £5.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £827.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £112.00k | £0 | £0 | £759.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.65m | £8.83m | £7.85m | £6.79m | £6.68m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £149.76k | £0 | £32.00k | £18.23k | £51.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £521.00k | £514.00k | £454.00k | £614.00k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.06m | £1.12m | £752.00k | £802.00k | £1.17m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £2.24m | £1.02m | £1.98m | £1.55m | £1.39m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £932.00k | £962.00k | £1.49m | £1.07m | £990.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 17 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 26/02/1952 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/05/1956 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/05/1961 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/05/1967 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/06/1973 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/06/1974 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/10/1987 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/10/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/09/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/05/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/10/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/12/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05/09/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07/11/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/06/2014
Gwrthrychau elusennol
THE FEDERATION IS ESTABLISHED FOR THE PUBLIC BENEFIT FOR THE FOLLOWING OBJECTS: (1)TO EDUCATE THE PUBLIC CONCERNING THE BENEFITS OF SECURE COUPLE RELATIONSHIPS, MARRIAGE AND FAMILY LIFE IN ORDER TO IMPROVE THE EMOTIONAL, SEXUAL AND SPIRITUAL WELL-BEING OF INDIVIDUALS WHICH IS DERIVED FROM COMMITTED RELATIONSHIPS; (2)TO SEEK TO ENHANCE, THE GOOD HEALTH, BOTH MENTAL AND PHYSICAL, OF ADULTS AND CHILDREN BY: (A)INCREASING PUBLIC AWARENESS OF THE BENEFIT OF COMMITTED COUPLE RELATIONSHIPS, MARRIAGE, AND FAMILY LIFE; AND (B)WORKING TO PREVENT POVERTY, HARDSHIP AND DISTRESS CAUSED BY THE BREAKDOWN OF SUCH RELATIONSHIPS; (3)TO PROVIDE COUNSELLING, ADVICE, EDUCATION, GUIDANCE AND RELIEF TO ADULTS AND/OR CHILDREN IN RELATION TO ANY ASPECT OF CONTEMPORARY LIFE OR WORK WHICH: (A)MAY PREJUDICE THEIR PHYSICAL OR MENTAL WELL BEING; OR (B)INFLUENCE, EITHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, THEIR PRESENT OR FUTURE FAMILY OR COUPLE RELATIONSHIP; (4)TO RELIEVE THOSE IN NEED BY REASON OF YOUTH, AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE; AND (5)TO PROMOTE RESEARCH INTO ALL OF THE ABOVE OBJECTS AND TO MAKE THE RESULTS AVAILABLE TO THE PUBLIC.”
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
F R P ADVISORY LLP
110 CANNON STREET
LONDON
EC4N 6EU
- Ffôn:
- 02030054010
- E-bost:
- CLEM.TIBBER@FRPADVISORY.COM
- Gwefan:
-
WWW.FRPADVISORY.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window