THEATRE CHAPLAINCY UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Trains and supports Theatre Chaplains to meet the pastoral and spiritual needs of those of all faiths and none, who are engaged in the performing arts.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
- 06 Mawrth 2017: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- A C U (Enw gwaith)
- THE ACTORS' CHURCH UNION INCORPORATED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Derek Paul Wood | Ymddiriedolwr | 19 November 2024 |
|
|
||||
Rev Joseph Andrew Moore | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Harry Coleman | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|
||||
David Paul Robinson | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|||||
Rev Georgina Elsey | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Martin John Ayres | Ymddiriedolwr | 09 September 2015 |
|
|
||||
Rev Simon Grigg | Ymddiriedolwr | 17 June 2015 |
|
|
||||
Rev JENNIFER LINDSAY MEADER | Ymddiriedolwr | 13 August 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.33k | £78.56k | £39.54k | £45.87k | £22.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.61k | £37.92k | £32.73k | £56.56k | £19.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 28/07/1926 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/04/1950 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/06/1986 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02/07/1991 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/05/2000 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 31/10/2012
Gwrthrychau elusennol
TO MEET THE SPIRITUAL NEEDS OF THE MEMBERS OF THE CHURCH OF ENGLAND WHO ARE MEMBERS OF THE THEATRICAL PROFESSION AND OTHER MEMBERS OF THAT PROFESSION WILLING TO ACCEPT THE MINISTRATION OF THE SOCIETY. TO CLAIM FROM MEMBERS OF THE CHURCH OF ENGLAND A RECOGNITION OF THE DIGNITY OF THE THEATRICAL PROFESSION.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 22 Medi 1962 : Cofrestrwyd
- 06 Mawrth 2017 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. PAULS CHURCH
BEDFORD STREET
LONDON
WC2E 9ED
- Ffôn:
- 07501829491
- E-bost:
- INFO@THEATRECHAPLAINCYUK.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window