THE INCORPORATED SOCIETY FOR PSYCHICAL RESEARCH

Rhif yr elusen: 207325
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Publication of informative journals. Operation of lending and reading library. Holding of lectures and conferences. Provision of education and advice. Award of grants in aid of research.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Cyfanswm incwm: £117,005
Cyfanswm gwariant: £276,107

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen ar gyfer budd arall.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 31 Rhagfyr 1962: Cofrestrwyd
  • 17 Ionawr 1995: Tynnwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • SOCIETY FOR PSYCHICAL RESEARCH (Enw gwaith)
  • SPR (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

24 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PROFESSOR EMERITUS ADRIAN DAVID PARKER Cadeirydd 04 August 2016
Dim ar gofnod
TyLean Tuijl Ymddiriedolwr 20 July 2023
Dim ar gofnod
Dr Malcolm Barlow Schofield Ymddiriedolwr 15 July 2020
Dim ar gofnod
Dr ZOFIA WEAVER Ymddiriedolwr 19 October 2018
Dim ar gofnod
STEVEN PARSONS Ymddiriedolwr 19 October 2018
Dim ar gofnod
Dr DAVID VERNON Ymddiriedolwr 11 January 2018
Dim ar gofnod
Dr LIAM PAUL RUICKBIE Ymddiriedolwr 11 May 2017
Dim ar gofnod
Dr CALLUM ELLIOTT COOPER Ymddiriedolwr 11 May 2017
Dim ar gofnod
CIARAN FARRELL Ymddiriedolwr 29 April 2017
Dim ar gofnod
DR GRAHAM KIDD Ymddiriedolwr 05 February 2015
Dim ar gofnod
Dr DEBORAH ERICKSON Ymddiriedolwr 18 December 2014
Dim ar gofnod
Dr BARRIE GEORGE COLVIN Ymddiriedolwr 27 January 2014
Dim ar gofnod
MARIAN BARTON Ymddiriedolwr 12 September 2013
Dim ar gofnod
ROBERT MCLUHAN Ymddiriedolwr 29 November 2012
Dim ar gofnod
JULIE ANNE ROUSSEAU Ymddiriedolwr 25 April 2002
Dim ar gofnod
ADRIAN RYAN Ymddiriedolwr 25 April 2002
Dim ar gofnod
ALAN MURDIE Ymddiriedolwr 04 November 1999
NUCLEUS COMMUNITY ACTION LTD
Derbyniwyd: Ar amser
Dr DAVID NICHOLAS ROUSSEAU Ymddiriedolwr 03 April 1997
INTERNATIONAL NETWORK FOR THE STUDY OF SPIRITUALITY
Derbyniwyd: Ar amser
Dr MELVYN JOHN WILLIN Ymddiriedolwr 03 April 1997
Dim ar gofnod
Dr THOMAS HARRY RUFFLES PHD Ymddiriedolwr 01 November 1990
Dim ar gofnod
PROFESSOR BERNARD JOHN CARR MA, PHD Ymddiriedolwr 04 April 1974
Dim ar gofnod
PROFESSOR CHRIS ROE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Dr RICHARD STANLEY BROUGHTON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JOHN FRASER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £148.62k £103.18k £431.42k £112.51k £117.01k
Cyfanswm gwariant £252.57k £220.86k £235.18k £226.50k £276.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 28 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 28 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 25 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 25 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 22 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 12 Awst 2022 13 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 02 Awst 2021 3 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 02 Awst 2021 3 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 27 Mai 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 27 Mai 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
DEED DATED 20 SEPT.1940.
Gwrthrychau elusennol
INVESTIGATION AND PUBLIC OR PRIVATE EXPLANATION OF THE RESULTS THEREOF OF ANY OF THE SUBJECTS DEALT WITHIN F.W.H. MYER'S "HUMAN PERSONALITY" OR ANY OTHER SUBJECT CLOSELY RELATED THERETO.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 31 Rhagfyr 1962 : Cofrestrwyd
  • 17 Ionawr 1995 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
1 VERNON MEWS
WEST KENSINGTON
LONDON
W14 0RL
Ffôn:
02079378984