Hanes ariannol THE SCOTTISH HOSPITAL OF THE FOUNDATION OF KING CHARLES THE SECOND (ROYAL SCOTTISH CORPORATION)
Rhif yr elusen: 207326
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.85m | £2.74m | £2.71m | £2.63m | £2.73m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.55m | £2.68m | £2.52m | £2.69m | £2.98m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £85.30k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £270.75k | £23.16k | £126.39k | £24.38k | £21.52k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.16m | £1.24m | £1.22m | £1.35m | £1.45m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.40m | £1.48m | £1.37m | £1.25m | £1.26m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £11.51k | £5.78k | £11.09k | £11.07k | £1.08k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.27m | £2.37m | £2.23m | £2.43m | £2.73m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £286.86k | £316.23k | £283.22k | £251.38k | £250.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.47k | £50.56k | £41.36k | £27.85k | £30.86k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £316.23k | £188.26k | £251.38k | £250.68k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £3.19k | £1.36k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.