FRIENDS OF KINGS COLLEGE HOSPITAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The main aim of the charity is to raise funds to provide amenities and comforts for the benefit of patients and staff at King's College Hospital NHS Foundation Trust. We provide furniture and curtains for the wards as well as help with the purchase of medical equipment and supporting outpatient waiting areas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Lambeth
- Southwark
Llywodraethu
- 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanne Lloyd | Cadeirydd | 14 September 2022 |
|
|
||||
Amanda Reynolds | Ymddiriedolwr | 09 December 2024 |
|
|
||||
JOSEPHINE COTTAGE | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Jane Martin | Ymddiriedolwr | 14 October 2022 |
|
|
||||
Sharon Elizabeth Castle | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||
Regina Hearnden | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||
Enid Kemp | Ymddiriedolwr | 24 October 2016 |
|
|
||||
ROWENNA MARGARET HUGHES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £61.53k | £95.72k | £50.00k | £52.04k | £77.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £134.92k | £21.32k | £74.40k | £83.57k | £178.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES OF THE ASSOCIATION AND ARTICLES OF CONSTITUTION DATED 7TH APRIL 1998 AMENDED ON 28TH APRIL 2004 as amended on 17 Oct 2023
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PATIENTS OF KINGS COLLEGE HOSPITAL WHO ARE SICK, CONVALESCENT,DISABLED,HANDICAPPED OR INFIRM,AND TO ASSIST IN THE CHARITABLE WORK OF THE HOSPITAL;IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF EXTRA COMFORTS AND AMENITIES FOR PATIENTS AND STAFF AT KINGS BY THE PROVISION OF FACILITIES AND EQUIPMENT THE KINGFISHERS ARE THE YOUNG FRIENDS OF KINGS WHO UNDER A SEPARATE COMMITTEE PROVIDE COMFORTS,AMENITIES AND EQUIPMENT FOR THE CHILDREN'S FACILITIES IN KINGS,AND ARE ACCOUNTABLE TO THE FRIENDS MAIN COMMITTEE.
Maes buddion
GREATER LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
KINGS COLLEGE HOSPITAL
DENMARK HILL
LONDON
SE5 9RS
- Ffôn:
- 02032993370
- E-bost:
- kch-tr.friendsofkings@nhs.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window