FUEL ALLOTMENT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides relief for the poor of the parish of Thornham and, once this is met, for the general benefit of the parish of Thornham.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £35,543 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Norfolk
Llywodraethu
- 29 Tachwedd 1962: Cofrestrwyd
- THORNHAM UNITED CHARITIES (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rt Hon Patricia Hope Hewitt | Cadeirydd | 05 October 2017 |
|
|||||
Robert Goddard | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Coin Venes | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
IAN BARRETT | Ymddiriedolwr | 03 April 2019 |
|
|||||
JANET NEEDHAM | Ymddiriedolwr | 26 November 2016 |
|
|
||||
JOHN JOSEPH WARHAM | Ymddiriedolwr | 26 November 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.25k | £2.93k | £2.54k | £71.09k | £44.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.46k | £1.06k | £1.73k | £46.73k | £39.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £14.84k | £35.54k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 15 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 15 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 21 SEPTEMBER 1973 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 08 APRIL 2008 UNDER S74C CHARITIES ACT 1993 AS AMENDED BY CHARITIES ACT 2006 as amended on 13 Jun 2018
Gwrthrychau elusennol
PROVISION OF FUEL FOR PERSONS RESIDENT IN THE ANCIENT PARISH OF THORNHAM IN CASES OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS. IF AND SO FAR THE INCOME IS NOT REQUIRED AS AFORESAID, AND TO RELIEVE EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY PERSONS RESIDENT IN THE SAID AREA WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS. IF AND SO FAR AS THE INCOME IN ANY ONE YEAR CANNOT BE USEFULLY APPLIED FOR RELIEF OF PEOPLE IN NEED, THEN IT MAY BE APPLIED FOR CHARITABLE PURPOSES FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE RESIDENTS OF THORNHAM AS THE TRUSTEES THINK FIT.
Maes buddion
ANCIENT PARISH OF THORNHAM
Elusennau cysylltiedig
- 29 Tachwedd 1962 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RED BRICK
HALL LANE
THORNHAM
HUNSTANTON
PE36 6NB
- Ffôn:
- 01485512546
- E-bost:
- JOHNWARHAM@HOTMAIL.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window