THE J G GRAVES CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 207481
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Grant making

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £240,385
Cyfanswm gwariant: £218,534

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Sheffield

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Medi 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MRS DONA WOMACK Cadeirydd
Dim ar gofnod
Susan Mary Greaves Ymddiriedolwr 28 October 2024
Dim ar gofnod
Katie Rose Hayward Ymddiriedolwr 23 November 2022
Dim ar gofnod
Steven Paul Cotton Ymddiriedolwr 23 November 2022
Dim ar gofnod
Professor Solomon Tesfaye Ymddiriedolwr 23 November 2022
SHEFFIELD HEALTH ACTION RESOURCE FOR ETHIOPIA
Derbyniwyd: Ar amser
Gavin Jon Richards Ymddiriedolwr 23 November 2022
SHEFFIELD HISTORIC BUILDINGS TASKFORCE
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Adrian Thomas Graves Ymddiriedolwr 29 October 2018
Dim ar gofnod
Kim Streets Ymddiriedolwr 26 October 2015
Dim ar gofnod
RODERICK PLEWS Ymddiriedolwr 04 March 2013
Dim ar gofnod
CLLR JACQUELINE DRAYTON Ymddiriedolwr 04 March 2013
Dim ar gofnod
PETER PRICE MBE Ymddiriedolwr
GRIMESTHORPE FAMILY CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
POOR'S LAND
Derbyniwyd: Ar amser
AUTISM PLUS LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
WINCOBANK VILLAGE HALL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
SOAR COMMUNITY
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN CLIVE BRAMAH Ymddiriedolwr
CARING FOR CYSTIC FIBROSIS
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £198.69k £171.00k £178.26k £185.48k £240.39k
Cyfanswm gwariant £183.90k £182.00k £199.10k £214.85k £218.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 07 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 07 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 18 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 18 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 11 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 11 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 25 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 25 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 23 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 23 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
BHP
Chartered Accountants
2 Rutland Park
Sheffield
Ffôn:
01142667171
Gwefan:

jggravescharitabletrust.co.uk