Dogfen lywodraethu TOTTENHAM DISTRICT CHARITY
Rhif yr elusen: 207490
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEMES OF 21 OCTOBER 1970 AND 24 JULY 1980 as amended on 19 Apr 2023 as amended on 16 May 2024
Gwrthrychau elusennol
1. PENSIONS FOR THE BENEFIT OF POOR.2. TO RELIEVE EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED HARDSHIP OR DISTRESS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
URBAN DISTRICT OF TOTTENHAM AS CONSTITUTED 28 FEBRUARY 1896
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.