Hanes ariannol THE FIELD LANE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 207493
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.72m | £6.47m | £6.79m | £6.76m | £8.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.71m | £6.70m | £6.78m | £6.77m | £8.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.10m | £4.62m | £4.47m | £4.65m | £6.16m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £267.16k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £86.75k | £145.04k | £136.50k | £149.00k | £156.82k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £118.41k | £130.61k | £50.57k | £49.58k | £52.50k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.47m | £6.13m | £6.57m | £6.57m | £7.98m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.05k | £1.51k | £1.13k | £370 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £44.35k | £57.42k | £40.78k | £0 | £60.66k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.65m | £6.64m | £6.74m | £6.70m | £8.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £57.07k | £55.64k | £38.79k | £64.24k | £33.80k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.14k | £82.43k | £50.08k | £22.85k | £166.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.