Hanes ariannol THE MERCHANT SEAMEN'S WAR MEMORIAL SOCIETY (INCORPORATED)
Rhif yr elusen: 207500
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (63 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £858.38k | £788.22k | £1.29m | £906.70k | £4.84m | |
|
Cyfanswm gwariant | £873.55k | £934.93k | £972.68k | £975.13k | £1.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £53.13k | £31.76k | £482.77k | £76.51k | £81.94k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £34.50k | £37.72k | £19.75k | £28.70k | £61.69k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £522.63k | £474.52k | £520.54k | £533.10k | £520.60k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £172.58k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £164.74k | £194.03k | £239.37k | £268.39k | £277.29k | |
|
Incwm - Arall | £83.38k | £50.20k | £23.19k | £0 | £3.90m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £8.25k | £500 | £310.19k | £0 | £32.30k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £800.40k | £853.49k | £881.05k | £875.93k | £1.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £73.15k | £81.44k | £91.63k | £99.20k | £138.49k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.14k | £24.32k | £29.16k | £82.73k | £15.16k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £115.09k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.