BARKINGSIDE DISABILITY THURSDAY CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing a social club for members and giving them opportunities to have a greater interaction with the general public by arranging regular outings to the coast and theatre.also trips to other venues and zoos
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Hamdden
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Redbridge
Llywodraethu
- 10 Rhagfyr 1969: Cofrestrwyd
- I R D S A (Enw gwaith)
- ILFORD ROMFORD AND DISTRICT SPASTICS ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEITH ATKIN BAILEY CHAIRMAN | Cadeirydd | 01 April 2013 |
|
|
||||
TINA GRAYSON | Ymddiriedolwr | 27 October 2022 |
|
|
||||
MARK GREEN TREASURER | Ymddiriedolwr | 25 June 2022 |
|
|
||||
DAVE KRISMON DAVE | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|
||||
colin lachman colin | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||
JEAN BAILEY | Ymddiriedolwr | 10 June 2013 |
|
|
||||
STEVE LUCKINS | Ymddiriedolwr | 13 May 2013 |
|
|
||||
JOANNE DIXON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.00k | £20.00k | £20.19k | £34.43k | £38.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.00k | £8.00k | £13.40k | £16.95k | £42.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Mehefin 2024 | 135 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Awst 2024 | 193 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 3 JULY 1962 AS AMENDED ON 6 DECEMBER 1967, 10 MAY 1969, 5 JULY 2007 AND 22 MARCH 2008.
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE, CAUSE TO BE PROVIDED OR ASSIST IN PROVIDING FACILITIES FOR THE TREATMENT, EDUCATION, TRAINING AND WELFARE OF ANY PERSONS SUFFERING FROM ANY FORM OF CEREBRAL PALSY AND TO INCLUDE ANY MENTALLY OR PHYSICALLY HANDICAPPED PERSON. TO MAKE GRANTS OR DONATIONS TO OR FOR THE BENEFIT OF MEMBERS WHO ARE IN NEEDY CIRCUMSTANCES. TO PROVIDE EQUIPMENT OR APPARATUS FOR MEMBERS.
Maes buddion
REDBRIDGE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ilford Romford & District Spastics Association
Irdsa Hall
Craven Gardens
ILFORD
Essex
IG6 1PS
- Ffôn:
- 07769897283
- E-bost:
- marklgreen64@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
marklgreen64@yahoo.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window