ymddiriedolwyr FITZGERALD CHARITY
Rhif yr elusen: 207524
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Grimble | Cadeirydd | 03 September 2019 |
|
|
||||
Dr Alan Norman Latham | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
Mairin Colleary | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
Edward Lloyd Thompson | Ymddiriedolwr | 08 February 2021 |
|
|
||||
Marthinus Christoffel Lamprecht | Ymddiriedolwr | 16 December 2020 |
|
|
||||
Rev James William Hollingsworth | Ymddiriedolwr | 16 December 2020 |
|
|||||
Brian Paul Millar | Ymddiriedolwr | 16 December 2020 |
|
|||||
Patricia White | Ymddiriedolwr | 26 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.