Trosolwg o’r elusen THE (CHELMSFORD) UNITED CHARITIES
Rhif yr elusen: 1155672-19
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME DATED 13 NOV 1953
AS AMENDED BY SCHEME DATED 15 MAR 1999
AS AMENDED ON 24 NOV 2011
AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 02 SEP 2016
AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 30 SEP 2023
Gwrthrychau elusennol
SEE INDIVIDUAL CONSTITUENTS
Maes buddion
BOROUGH OF CHELMSFORD
Hanes cofrestru
- 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
Enwau eraill
- MILDMAY (OR MOULSHAM) ALMSHOUSES (Enw gwaith)
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.