ymddiriedolwyr POORS CHARITIES
Rhif yr elusen: 207594
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR SHAUN ANTHONY FIRTH | Cadeirydd |
|
||||||
Geraldine Fiona Goldsby | Ymddiriedolwr | 09 February 2024 |
|
|
||||
Sarah Anne Edwards | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Rev Sarah Jane Swift | Ymddiriedolwr | 22 January 2020 |
|
|||||
Timothy James Gray | Ymddiriedolwr | 14 February 2018 |
|
|
||||
JOHN RICHARD PLATT | Ymddiriedolwr | 15 October 2014 |
|
|
||||
Peter Frank Uglow | Ymddiriedolwr | 23 July 2014 |
|
|
||||
PAUL MOULDS | Ymddiriedolwr | 16 April 2012 |
|
|||||
SYLVIA CAROL DILLEY | Ymddiriedolwr | 26 May 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.