Hanes ariannol THE GRAND LODGE OF MARK MASTER MASONS' FUND OF BENEVOLENCE
Rhif yr elusen: 207610
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.06m | £1.95m | £1.73m | £2.05m | £1.78m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.25m | £1.91m | £2.68m | £1.44m | £1.67m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.44m | £1.36m | £1.22m | £1.51m | £1.22m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £613.21k | £592.17k | £504.00k | £537.54k | £549.53k | |
|
Incwm - Arall | £4.15k | £236 | £1.26k | £56 | £12.73k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.11m | £1.78m | £2.53m | £1.28m | £1.52m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £87.59k | £89.71k | £98.52k | £99.81k | £87.77k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £394.37k | £358.78k | £366.64k | £378.19k | £378.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.72m | £1.42m | £2.17m | £906.37k | £1.14m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £87.59k | £89.71k | £98.52k | £99.81k | £87.77k | |
|
Gwariant - Arall | £52.69k | £42.86k | £44.86k | £60.35k | £64.55k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.