Ymddiriedolwyr UFFORD CHARITIES (NON-ECCLESIASTICAL CHARITIES)

Rhif yr elusen: 207617
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Vincent Smith Ymddiriedolwr 19 September 2024
UFFORD CHARITIES (TOWN ESTATE)
Derbyniwyd: Ar amser
Susan Elizabeth Wright Ymddiriedolwr 20 June 2023
UFFORD CHARITIES (TOWN ESTATE)
Derbyniwyd: Ar amser
Adam David Thomas Ymddiriedolwr 08 March 2021
UFFORD CHARITIES (TOWN ESTATE)
Derbyniwyd: Ar amser
Stephen Mayhew Ymddiriedolwr 01 August 2019
Dim ar gofnod
DR HARVEY DOUGLAS OSBORNE Ymddiriedolwr 26 February 2018
UFFORD CHARITIES (TOWN ESTATE)
Derbyniwyd: Ar amser