FRIENDS OF CLACTON HOSPITAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fund raising consists of hospital retail shop. We run various raffles and receive funds from collection boxes placed in retail shops in the area. We also hold a Christmas raffle and bazaar. We also obtain funds from the sale of donated goods. Additional fund raising events are held from time to time as and when decided on by the trustees.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Essex
Llywodraethu
- 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
- CLACTON HOSPITAL AND COMMUNITY FRIENDS (Enw blaenorol)
- CLACTON HOSPITAL LEAGUE OF FRIENDS (Enw blaenorol)
- CLACTON HOSPITALS LEAGUE OF FRIENDS (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coral Montgomery | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
John Edwards | Ymddiriedolwr | 05 February 2020 |
|
|
||||
MAUREEN ROCKALL | Ymddiriedolwr | 15 March 2019 |
|
|
||||
JANICE SMITH | Ymddiriedolwr | 01 December 2007 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £48.93k | £1.59k | £1.95k | £4.91k | £10.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.59k | £43.11k | £8.02k | £6.24k | £16.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Mawrth 2024 | 51 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Mawrth 2021 | 50 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Mawrth 2021 | 50 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
OBJECTS AND RULES ADOPTED 22ND JANUARY 1949 AS AMENDED ON 25TH JUNE 1999 AND 9 JULY 2010.
Gwrthrychau elusennol
TO MAINTAIN THE SPIRIT AND ACTIVITIES FO VOLUNTARY SERVICE TO PROVIDE FUNDS TO SUPPLY ANYTHING IN THE GENERAL INTEREST OF PATIENTS AND STAFF AND THE WORK OF THE HOSPITAL IN CLACTON AND DISTRICT AND THE AFTER CARE OF PATIENTS AND OTHER NECESSITOUS CASES.
Maes buddion
CLACTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 Tapsworth Close
CLACTON-ON-SEA
Essex
CO16 8UF
- Ffôn:
- 01255429915
- E-bost:
- janray9@talktalk.net
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window