Hanes ariannol NORTH HALL

Rhif yr elusen: 207700
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £31.19k £23.28k £44.40k £46.20k £62.73k
Cyfanswm gwariant £39.07k £25.84k £26.34k £31.94k £57.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.20k £20.58k £12.45k N/A N/A