ymddiriedolwyr NORTH HALL
Rhif yr elusen: 207700
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Kelvin Cook | Cadeirydd | 30 June 2018 |
|
|
||||
Deborah Louise Speirs | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|||||
Kathleen Cook | Ymddiriedolwr | 16 June 2021 |
|
|
||||
Elizabeth anne Lancaster | Ymddiriedolwr | 16 June 2021 |
|
|
||||
John Devon Seymour | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||
Colin Victor Robinson | Ymddiriedolwr | 01 July 2015 |
|
|
||||
SIMON DOMINIC BATES | Ymddiriedolwr | 07 August 2012 |
|
|
||||
GRAHAM MOORE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.