Hanes ariannol THE SOCIETY FOR THE RELIEF OF THE HOMELESS POOR
Rhif yr elusen: 207701
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £290.35k | £282.54k | £285.45k | £290.27k | £288.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £186.34k | £213.75k | £216.65k | £197.03k | £211.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £284.01k | N/A | £288.48k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.