Hanes ariannol VERSUS ARTHRITIS
Rhif yr elusen: 207711
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.93m | £25.24m | £25.44m | £30.61m | £29.43m | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.26m | £49.13m | £83.90m | £46.35m | £30.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £309.00k | N/A | £108.60k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £487.00k | £25.00k | £25.00k | £457.22k | £530.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £26.62m | £21.51m | £21.71m | £26.41m | £22.58m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £188.00k | £92.00k | £121.00k | £325.00k | £367.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £872.00k | £570.00k | £2.11m | £2.07m | £4.11m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.25m | £2.25m | £1.18m | £1.48m | £2.09m | |
|
Incwm - Arall | £13.01m | £820.00k | £318.00k | £328.00k | £291.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £22.41m | £17.03m | £18.64m | £23.44m | £17.62m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £52.18m | £43.19m | £75.90m | £38.06m | £23.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.09m | £5.86m | £6.94m | £7.24m | £5.92m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £61.00k | £96.00k | £86.00k | £306.00k | £442.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £23.09m | £0 | £57.59m | £19.54m | £10.87m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £789.00k | £817.00k | £432.00k | £646.00k | £517.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £84.00k | £1.06m | £1.05m | £859.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.