HENRY SMITH'S CHARITY (TOLLESHUNT D'ARCY ESTATE)

Rhif yr elusen: 207722
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To manage property vested in it being Whitehouse Farm in the parish of Tolleshunt D'arcy Essex. To distribute residue after expenses of management into 140 equal parts between the Ancient parishes of Suffolk, Essex, Hertford, Chester and Sussex.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £82,375
Cyfanswm gwariant: £93,686

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dwyrain Swydd Gaerlleon
  • Essex
  • Suffolk
  • Swydd Hertford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • HENRY SMITHS CHARITY (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
CHARLES NICHOLAS GOOCH Cadeirydd
THE PERRY WATLINGTON TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Ben Fisher Ymddiriedolwr 07 June 2021
Dim ar gofnod
Claire Fisher Ymddiriedolwr 06 June 2018
JONATHAN PARKER CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: 30 diwrnod yn hwyr
FAULKBOURNE VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
ROBERT CHARLES MALDEN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
DAVID FLEMING Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
CHRIS BUTLER Ymddiriedolwr
CHILDREN'S PLAYING FIELD
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1665 diwrnod
CLAIRE COTTRELL DL Ymddiriedolwr
THE PERRY WATLINGTON TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ESSEX YOUTH TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £57.87k £55.11k £38.23k £84.42k £82.38k
Cyfanswm gwariant £58.83k £15.53k £72.27k £64.21k £93.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 19 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

19 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 28 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 28 Tachwedd 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 06 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 06 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 01 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 01 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 29 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 29 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Bright & Sons
West House
West Square
MALDON
Essex
CM9 6HA
Ffôn:
01621 852323
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael